公佈日期 |
事項 |
詳情 |
| | |
2016年1月4日 | 更換董事 | 生效日期:2016年01月04日 原因:辭職 董事名字:高源興 職位:主席 |
2016年1月4日 | 更換董事 | 生效日期:2016年01月04日 原因:辭職 董事名字:高源興 職位:執行董事 |
2015年11月24日 | 更換董事 | 生效日期:2015年11月24日 原因:委任 董事名字:梁嘉輝 職位:獨立非執行董事 |
2015年11月24日 | 更換董事 | 生效日期:2015年11月24日 原因:辭職 董事名字:盧華基 職位:獨立非執行董事 |
2015年11月24日 | 更換董事 | 生效日期:2015年11月24日 原因:辭職 董事名字:穆向明 職位:獨立非執行董事 |
2015年10月15日 | 更換董事 | 生效日期:2015年10月15日 原因:委任 董事名字:方偉濂 職位:獨立非執行董事 |
2015年9月8日 | 集資事項 | 完成日期:2015年09月01日 詳情:2,900,000,000 (配售股份) 集資金額:232000000 |
2015年8月31日 | 公司警示 | 公布日期:2015年08月31日 類型:終止收購或洽談項目 |
2015年8月31日 | 更換董事 | 生效日期:2015年08月31日 原因:辭職 董事名字:陳建寶 職位:副主席 |
2015年8月31日 | 更換董事 | 生效日期:2015年08月31日 原因:辭職 董事名字:陳建寶 職位:執行董事 |
2015年8月27日 | 公布業績 | 公布業績日:2015年08月27日 期間:中期業績 (截至30/06/15止6個月) |
2015年8月20日 | 公司警示 | 公布日期:2015年08月20日 類型:價格下跌及成交量上升 |
2015年5月28日 | 今日舉行股東會 | 週年大會 日期:2015年05月28日 地址:港灣仔告士打道七十二號六國酒店大堂低層富萊廳I |
2015年4月28日 | 更換董事 | 生效日期:2015年04月28日 原因:委任 董事名字:陳建寶 職位:副主席 |
2015年4月28日 | 更換董事 | 生效日期:2015年04月28日 原因:委任 董事名字:陳建寶 職位:執行董事 |
2015年4月27日 | 宣布舉行股東會 | 週年大會 日期:2015年05月28日 地址:港灣仔告士打道七十二號六國酒店大堂低層富萊廳I |
2015年3月26日 | 公布業績 | 公布業績日:2015年03月26日 期間:末期業績 (截至31/12/14止12個月) |
2014年9月22日 | 更換董事 | 生效日期:2014年09月22日 原因:委任 董事名字:楊英民 職位:行政總裁 |
2014年9月22日 | 更換董事 | 生效日期:2014年09月22日 原因:辭職 董事名字:高源興 職位:行政總裁 |
2014年8月28日 | 公布業績 | 公布業績日:2014年08月28日 期間:中期業績 (截至30/06/14止6個月) |
2014年8月25日 | 更換董事 | 生效日期:2014年08月25日 原因:委任 董事名字:李麗娟 職位:執行董事 |
2014年8月25日 | 更換董事 | 生效日期:2014年08月25日 原因:委任 董事名字:楊英民 職位:執行董事 |
2014年5月30日 | 今日舉行股東會 | 週年大會 日期:2014年05月30日 地址:香港灣仔謝斐道二百三十八號世紀香港酒店大堂低座一及二號宴會廳 |
2014年4月29日 | 宣布舉行股東會 | 週年大會 日期:2014年05月30日 地址:香港灣仔謝斐道二百三十八號世紀香港酒店大堂低座一及二號宴會廳 |
2014年3月25日 | 公布業績 | 公布業績日:2014年03月25日 期間:末期業績 (截至31/12/13止12個月) |