公佈日期 |
事項 |
詳情 |
| | |
2024年8月26日 | 公布業績 | 公布業績日:2024年08月26日 期間:中期業績/股息 (截至30/06/24止6個月) |
2024年7月29日 | 更換董事 | 生效日期:2024年07月29日 原因:委任 董事名字:吳先僑 職位:獨立非執行董事 |
2024年7月29日 | 更換董事 | 生效日期:2024年07月29日 原因:委任 董事名字:張志全 職位:副總經理 |
2024年7月29日 | 更換董事 | 生效日期:2024年07月29日 原因:委任 董事名字:張志全 職位:執行董事 |
2024年7月29日 | 更換董事 | 生效日期:2024年07月29日 原因:委任 董事名字:房巧玲 職位:獨立非執行董事 |
2024年7月29日 | 更換董事 | 生效日期:2024年07月29日 原因:委任 董事名字:李甜 職位:執行董事 |
2024年7月29日 | 更換董事 | 生效日期:2024年07月29日 原因:委任 董事名字:李甜 職位:首席財務官 |
2024年7月29日 | 更換董事 | 生效日期:2024年07月29日 原因:委任 董事名字:王合平 職位:執行董事 |
2024年7月29日 | 更換董事 | 生效日期:2024年07月29日 原因:委任 董事名字:王合平 職位:首席技術官 |
2024年7月29日 | 更換董事 | 生效日期:2024年07月29日 原因:委任 董事名字:鍾偉文 職位:獨立非執行董事 |
2024年7月29日 | 更換董事 | 生效日期:2024年07月29日 原因:委任 董事名字:鹿遙 職位:主席 |
2024年7月29日 | 更換董事 | 生效日期:2024年07月29日 原因:委任 董事名字:鹿遙 職位:執行董事 |
2024年7月29日 | 更換董事 | 生效日期:2024年07月29日 原因:委任 董事名字:鹿遙 職位:總經理 |