公佈日期 |
事項 |
詳情 |
| | |
2024年7月24日 | 更換董事 | 生效日期:2024年07月24日 原因:辭職 董事名字:Wang Zhe 職位:獨立非執行董事 |
2024年7月24日 | 更換董事 | 生效日期:2024年07月24日 原因:委任 董事名字:陳志恒 職位:獨立非執行董事 |
2024年7月24日 | 更換董事 | 生效日期:2024年07月24日 原因:辭職 董事名字:易八賢 職位:獨立非執行董事 |
2024年7月24日 | 更換董事 | 生效日期:2024年07月24日 原因:委任 董事名字:梁亞男 職位:獨立非執行董事 |
2024年7月24日 | 公司警示 | 公布日期:2024年07月24日 類型:澄清公司資料 |
2024年7月24日 | 更換董事 | 生效日期:2024年07月24日 原因:委任 董事名字:麥雪雯 職位:獨立非執行董事 |
2024年7月24日 | 更換董事 | 生效日期:2024年07月24日 原因:辭職 董事名字:裘東方 職位:主席 |
2024年7月24日 | 更換董事 | 生效日期:2024年07月24日 原因:委任 董事名字:何禹 職位:主席 |
2024年7月24日 | 更換董事 | 生效日期:2024年07月24日 原因:辭職 董事名字:張生海 職位:執行董事 |
2024年7月22日 | 更換董事 | 生效日期:2024年07月22日 原因:辭職 董事名字:張生海 職位:執行董事 |
2024年7月22日 | 更換董事 | 生效日期:2024年07月22日 原因:委任 董事名字:何禹 職位:執行董事 |
2024年7月22日 | 更換董事 | 生效日期:2024年07月22日 原因:辭職 董事名字:易八賢 職位:獨立非執行董事 |
2024年7月22日 | 更換董事 | 生效日期:2024年07月22日 原因:辭職 董事名字:Wang Zhe 職位:獨立非執行董事 |
2024年7月22日 | 更換董事 | 生效日期:2024年07月22日 原因:委任 董事名字:麥雪雯 職位:獨立非執行董事 |
2024年7月22日 | 更換董事 | 生效日期:2024年07月22日 原因:委任 董事名字:陳志恒 職位:獨立非執行董事 |
2024年7月22日 | 更換董事 | 生效日期:2024年07月22日 原因:委任 董事名字:梁亞男 職位:獨立非執行董事 |
2024年7月2日 | 公布業績 | 公布業績日:2024年07月02日 期間:末期業績/股息 (截至31/03/24止12個月) |
2024年6月28日 | 公布業績 | 公布業績日:2024年06月28日 期間:末期業績/股息 (截至31/03/24止12個月) |
2024年3月8日 | 更換董事 | 生效日期:2024年03月08日 原因:辭職 董事名字:邱斌 職位:行政總裁 |
2024年3月8日 | 更換董事 | 生效日期:2024年03月08日 原因:辭職 董事名字:邱斌 職位:執行董事 |
2024年1月27日 | 更換董事 | 生效日期:2024年01月27日 原因:辭職 董事名字:陳志強 職位:獨立非執行董事 |
2024年1月27日 | 更換董事 | 生效日期:2024年01月27日 原因:委任 董事名字:鄧敏儀 職位:獨立非執行董事 |
2023年11月24日 | 公布業績 | 公布業績日:2023年11月24日 期間:中期業績/股息 (截至30/09/23止6個月) |
2023年9月27日 | 今日舉行股東會 | 週年大會 日期:2023年09月27日 地址:香港德輔道中一百九十九號無限極廣場九樓 |
2023年9月15日 | 公司警示 | 公布日期:2023年09月15日 類型:解除股份質押 |