事項:2024年5月30日 (四)第176-200項|共291項
代號 | 名稱 | 事項 | 詳情 |
---|---|---|---|
02390 | 知乎-W | 宣布舉行股東會 | 週年大會 日期:2024年06月26日 地址:中國北京市海淀區學清路甲十八號中國產學研成果轉化基地B區一層登陸會議室 |
02399 | 中國安儲能源 | 今日舉行股東會 | 週年大會 日期:2024年05月30日 地址:香港中環皇后大道中九號三十二樓三二零九室 |
02407 | 高視醫療 | 今日舉行股東會 | 週年大會 日期:2024年05月30日 地址:中國北京市東城區東直門南大街十一號中匯廣場A座一九零一室 |
02418 | 德銀天下 | 宣布股息 | 除淨日期:2024年06月03日 期間:末期業績 詳情:末期股息人民幣4.076仙 派發日期:2024年08月23日 |
02418 | 德銀天下 | 今日舉行股東會 | 週年大會 日期:2024年05月30日 地址:中國陝西省西安市未央區未十二廣場東五層二樓會議室 |
02469 | 粉筆 | 證券回購 | 回購日:2024年05月30日 最高價:4.27 最低價:4.19 貨幣:HKD 數量:1200000 |
02483 | K CASH集團 | 股息派發 | 除淨日期:2024年05月30日 期間:末期業績 詳情:末期股息1.998仙 派發日期:2024年06月21日 |
02515 | 天津建發 | 宣布舉行股東會 | 週年大會 日期:2024年06月21日 地址:中國天津市濱海新區經濟技術開發區洞庭路一百一十二號第二會議室 |
02522 | 一脈陽光 | 更換董事 | 生效日期:2024年05月30日 原因:委任 董事名字:何英飛 職位:副總裁 |
02522 | 一脈陽光 | 更換董事 | 生效日期:2024年05月30日 原因:委任 董事名字:何英飛 職位:執行董事 |
02522 | 一脈陽光 | 更換董事 | 生效日期:2024年05月30日 原因:委任 董事名字:劉森林 職位:非執行董事 |
02522 | 一脈陽光 | 更換董事 | 生效日期:2024年05月30日 原因:委任 董事名字:吳曉輝 職位:獨立非執行董事 |
02522 | 一脈陽光 | 更換董事 | 生效日期:2024年05月30日 原因:委任 董事名字:徐克 職位:主席 |
02522 | 一脈陽光 | 更換董事 | 生效日期:2024年05月30日 原因:委任 董事名字:徐克 職位:執行董事 |
02522 | 一脈陽光 | 更換董事 | 生效日期:2024年05月30日 原因:委任 董事名字:毛曉軍 職位:非執行董事 |
02522 | 一脈陽光 | 更換董事 | 生效日期:2024年05月30日 原因:委任 董事名字:羅毅 職位:獨立非執行董事 |
02522 | 一脈陽光 | 更換董事 | 生效日期:2024年05月30日 原因:委任 董事名字:袁駿 職位:獨立非執行董事 |
02522 | 一脈陽光 | 更換董事 | 生效日期:2024年05月30日 原因:委任 董事名字:陳朝陽 職位:執行董事 |
02522 | 一脈陽光 | 更換董事 | 生效日期:2024年05月30日 原因:委任 董事名字:陳朝陽 職位:行政總裁 |
02522 | 一脈陽光 | 更換董事 | 生效日期:2024年05月30日 原因:委任 董事名字:馮勰 職位:副總裁 |
02522 | 一脈陽光 | 更換董事 | 生效日期:2024年05月30日 原因:委任 董事名字:馮勰 職位:執行董事 |
02522 | 一脈陽光 | 更換董事 | 生效日期:2024年05月30日 原因:委任 董事名字:馮勰 職位:首席財務官 |
02550 | 宜搜科技 | 更換董事 | 生效日期:2024年05月30日 原因:委任 董事名字:孟雪 職位:獨立非執行董事 |
02550 | 宜搜科技 | 更換董事 | 生效日期:2024年05月30日 原因:委任 董事名字:安潁川 職位:獨立非執行董事 |
02550 | 宜搜科技 | 更換董事 | 生效日期:2024年05月30日 原因:委任 董事名字:朱劍峰 職位:獨立非執行董事 |