公佈日期 |
事項 |
詳情 |
| | |
2012年2月20日 | 公布業績 | 公布業績日:2012年02月20日 期間:中期業績/股息 (截至31/12/11止6個月) |
2011年12月13日 | 更換董事 | 生效日期:2011年12月13日 原因:委任 董事名字:廖元煌 職位:非執行董事 |
2011年9月23日 | 公布業績 | 公布業績日:2011年09月23日 期間:末期業績/股息 (截至30/06/11止12個月) |
2011年9月1日 | 更換董事 | 生效日期:2011年09月01日 原因:委任 董事名字:曾建中 職位:獨立非執行董事 |
2011年9月1日 | 更換董事 | 生效日期:2011年09月01日 原因:辭職 董事名字:涂宗財 職位:獨立非執行董事 |