公佈日期 |
事項 |
詳情 |
| | |
2015年5月28日 | 公司警示 | 公布日期:2015年05月28日 類型:價格及成交量上升 |
2015年5月19日 | 今日舉行股東會 | 週年大會 日期:2015年05月19日 地址:香港中區法院道太古廣場港島香格里拉酒店五樓泰山廳 |
2015年4月29日 | 集資事項 | 完成日期:2015年05月01日 詳情:1,793,628,000 (配售股份) 集資金額:1723680000 |
2015年4月13日 | 宣布舉行股東會 | 週年大會 日期:2015年05月19日 地址:香港中區法院道太古廣場港島香格里拉酒店五樓泰山廳 |
2015年3月17日 | 公布業績 | 公布業績日:2015年03月17日 期間:末期業績 (截至31/12/14止12個月) |
2015年3月17日 | 更換董事 | 生效日期:2015年03月17日 原因:委任 董事名字:劉國升 職位:代理財務總監 |
2015年3月17日 | 更換董事 | 生效日期:2015年03月17日 原因:委任 董事名字:劉國升 職位:財務總監 |
2015年1月28日 | 今日公司易名 | 更改日期:2015年01月28日 新公司名:中泛控股 舊公司名:和記港陸 |
2015年1月15日 | 公司警示 | 公布日期:2015年01月15日 類型:價格及成交量上升 |
2015年1月15日 | 宣布公司易名 | 更改日期:2015年01月28日 新公司名:中泛控股 舊公司名:和記港陸 |
2014年12月31日 | 更換董事 | 生效日期:2014年12月31日 原因:委任 董事名字:嚴法善 職位:獨立非執行董事 |
2014年12月24日 | 今日舉行股東會 | 股東特別大會 日期:2014年12月24日 地址:香港中區法院道太古廣場港島香格里拉酒店五樓泰山廳 |
2014年12月19日 | 更換董事 | 生效日期:2014年12月19日 原因:委任 董事名字:秦定國 職位:副主席 |
2014年12月19日 | 更換董事 | 生效日期:2014年12月19日 原因:委任 董事名字:鄭東 職位:副主席 |
2014年12月19日 | 更換董事 | 生效日期:2014年12月19日 原因:委任 董事名字:韓曉生 職位:主席 |
2014年12月19日 | 更換董事 | 生效日期:2014年12月19日 原因:委任 董事名字:韓曉生 職位:總裁 |
2014年12月19日 | 更換董事 | 生效日期:2014年12月19日 原因:辭職 董事名字:周胡慕芳 職位:執行董事 |
2014年12月19日 | 更換董事 | 生效日期:2014年12月19日 原因:辭職 董事名字:夏佳理 職位:非執行董事 |
2014年12月19日 | 更換董事 | 生效日期:2014年12月19日 原因:辭職 董事名字:徐建東 職位:執行董事 |
2014年12月19日 | 更換董事 | 生效日期:2014年12月19日 原因:辭職 董事名字:徐建東 職位:董事總經理 |
2014年12月19日 | 更換董事 | 生效日期:2014年12月19日 原因:辭職 董事名字:林家禮 職位:獨立非執行董事 |
2014年12月19日 | 更換董事 | 生效日期:2014年12月19日 原因:辭職 董事名字:藍鴻震 職位:獨立非執行董事 |
2014年12月19日 | 更換董事 | 生效日期:2014年12月19日 原因:辭職 董事名字:霍建寧 職位:主席 |
2014年12月19日 | 更換董事 | 生效日期:2014年12月19日 原因:辭職 董事名字:霍建寧 職位:執行董事 |
2014年12月19日 | 更換董事 | 生效日期:2014年12月19日 原因:辭職 董事名字:黎啟明 職位:副主席 |