公佈日期 |
事項 |
詳情 |
| | |
2024年8月30日 | 公布業績 | 公布業績日:2024年08月30日 期間:中期業績/股息 (截至30/06/24止6個月) |
2024年6月20日 | 更換董事 | 生效日期:2024年06月20日 原因:委任 董事名字:李躍軍 職位:執行董事 |
2024年6月20日 | 更換董事 | 生效日期:2024年06月20日 原因:委任 董事名字:段劍波 職位:聯合創始人 |
2024年6月20日 | 更換董事 | 生效日期:2024年06月20日 原因:委任 董事名字:段劍波 職位:執行董事 |
2024年6月20日 | 更換董事 | 生效日期:2024年06月20日 原因:委任 董事名字:段劍波 職位:副總裁 |
2024年6月20日 | 更換董事 | 生效日期:2024年06月20日 原因:委任 董事名字:武文潔 職位:獨立非執行董事 |
2024年6月20日 | 更換董事 | 生效日期:2024年06月20日 原因:委任 董事名字:李金龍 職位:聯合創始人 |
2024年6月20日 | 更換董事 | 生效日期:2024年06月20日 原因:委任 董事名字:李金龍 職位:執行董事 |
2024年6月20日 | 更換董事 | 生效日期:2024年06月20日 原因:委任 董事名字:李金龍 職位:副總裁 |
2024年6月20日 | 更換董事 | 生效日期:2024年06月20日 原因:委任 董事名字:李躍軍 職位:聯合創始人 |
2024年6月20日 | 更換董事 | 生效日期:2024年06月20日 原因:委任 董事名字:宋中傑 職位:主席 |
2024年6月20日 | 更換董事 | 生效日期:2024年06月20日 原因:委任 董事名字:李躍軍 職位:副總裁 |
2024年6月20日 | 更換董事 | 生效日期:2024年06月20日 原因:委任 董事名字:李豐 職位:獨立非執行董事 |
2024年6月20日 | 更換董事 | 生效日期:2024年06月20日 原因:委任 董事名字:李斌 職位:非執行董事 |
2024年6月20日 | 更換董事 | 生效日期:2024年06月20日 原因:委任 董事名字:李健 職位:獨立非執行董事 |
2024年6月20日 | 更換董事 | 生效日期:2024年06月20日 原因:委任 董事名字:朱敏 職位:聯合創始人 |
2024年6月20日 | 更換董事 | 生效日期:2024年06月20日 原因:委任 董事名字:朱敏 職位:執行董事 |
2024年6月20日 | 更換董事 | 生效日期:2024年06月20日 原因:委任 董事名字:宋中傑 職位:首席執行官 |
2024年6月20日 | 更換董事 | 生效日期:2024年06月20日 原因:委任 董事名字:宋中傑 職位:執行董事 |
2024年6月20日 | 更換董事 | 生效日期:2024年06月20日 原因:委任 董事名字:宋中傑 職位:創始人 |