公佈日期 |
事項 |
詳情 |
| | |
2023年3月22日 | 公布業績 | 公布業績日:2023年03月22日 期間:末期業績/股息 (截至31/12/22止12個月) |
2023年2月15日 | 盈喜 | 公布日期:2023年02月15日 類型:預計溢利上升 |
2023年1月5日 | 集資事項 | 完成日期:2023年01月01日 詳情:80,000,000 (認購配售) 集資金額:664000000 |
2023年1月5日 | 公司警示 | 公布日期:2023年01月05日 類型:配售公司現有股份 |
2022年8月18日 | 公布業績 | 公布業績日:2022年08月18日 期間:中期業績/股息 (截至30/06/22止6個月) |
2022年8月3日 | 盈喜 | 公布日期:2022年08月03日 類型:預計溢利上升 |
2022年6月16日 | 今日舉行股東會 | 週年大會 日期:2022年06月16日 地址:中國上海浦東新區祝橋鎮金聞路二十九號會議室 |
2022年4月13日 | 宣布舉行股東會 | 週年大會 日期:2022年06月16日 地址:中國上海浦東新區祝橋鎮金聞路二十九號會議室 |
2022年3月25日 | 公布業績 | 公布業績日:2022年03月25日 期間:末期業績/股息 (截至31/12/21止12個月) |
2021年11月29日 | 公司警示 | 公布日期:2021年11月29日 類型:股權高度集中 |
2021年8月20日 | 公布業績 | 公布業績日:2021年08月20日 期間:中期業績/股息 (截至30/06/21止6個月) |
2021年6月15日 | 更換董事 | 生效日期:2021年06月15日 原因:委任 董事名字:平澤準悟 職位:執行董事 |
2021年6月15日 | 更換董事 | 生效日期:2021年06月15日 原因:委任 董事名字:于建國 職位:獨立非執行董事 |
2021年6月15日 | 更換董事 | 生效日期:2021年06月15日 原因:委任 董事名字:川島宏貴 職位:執行董事 |
2021年6月15日 | 更換董事 | 生效日期:2021年06月15日 原因:委任 董事名字:陳遠秀 職位:獨立非執行董事 |
2021年6月15日 | 更換董事 | 生效日期:2021年06月15日 原因:委任 董事名字:平澤準悟 職位:財政總裁 |
2021年6月15日 | 更換董事 | 生效日期:2021年06月15日 原因:委任 董事名字:松久晃基 職位:主席 |
2021年6月15日 | 更換董事 | 生效日期:2021年06月15日 原因:委任 董事名字:松久晃基 職位:非執行董事 |
2021年6月15日 | 更換董事 | 生效日期:2021年06月15日 原因:委任 董事名字:湯衛華 職位:執行董事 |
2021年6月15日 | 更換董事 | 生效日期:2021年06月15日 原因:委任 董事名字:盛曄 職位:執行董事 |
2021年6月15日 | 更換董事 | 生效日期:2021年06月15日 原因:委任 董事名字:菅野真一郎 職位:獨立非執行董事 |
2021年6月15日 | 更換董事 | 生效日期:2021年06月15日 原因:委任 董事名字:西松江英 職位:執行董事 |
2021年6月15日 | 更換董事 | 生效日期:2021年06月15日 原因:委任 董事名字:西松江英 職位:行政總裁 |
2021年2月26日 | 更換董事 | 生效日期:2021年02月26日 原因:委任 董事名字:平澤準悟 職位:財務總監 |
2021年2月26日 | 更換董事 | 生效日期:2021年02月26日 原因:委任 董事名字:平澤準悟 職位:執行董事 |