公佈日期 |
事項 |
詳情 |
| | |
2023年2月20日 | 更換董事 | 生效日期:2023年02月20日 原因:辭職 董事名字:嚴振亮 職位:獨立非執行董事 |
2023年2月20日 | 更換董事 | 生效日期:2023年02月20日 原因:委任 董事名字:沈霄 職位:獨立非執行董事 |
2023年2月20日 | 更換董事 | 生效日期:2023年02月20日 原因:委任 董事名字:林友耀 職位:獨立非執行董事 |
2023年2月20日 | 更換董事 | 生效日期:2023年02月20日 原因:辭職 董事名字:吳士元 職位:副主席 |
2023年2月20日 | 更換董事 | 生效日期:2023年02月20日 原因:辭職 董事名字:吳士元 職位:獨立非執行董事 |
2022年9月28日 | 更換董事 | 生效日期:2022年09月28日 原因:辭職 董事名字:唐怡燕 職位:副總裁 |
2022年9月28日 | 更換董事 | 生效日期:2022年09月28日 原因:委任 董事名字:張春生 職位:非執行董事 |
2022年9月28日 | 更換董事 | 生效日期:2022年09月28日 原因:辭職 董事名字:唐怡燕 職位:執行董事 |
2022年9月19日 | 今日舉行股東會 | 特別大會 日期:2022年09月19日 地址:中國浙江省杭州市蕭山區山陰路六百八十八號杭州蕭山眾安假日酒店四樓水晶廳 |
2022年8月31日 | 宣布舉行股東會 | 特別大會 日期:2022年09月19日 地址:中國浙江省杭州市蕭山區山陰路六百八十八號杭州蕭山眾安假日酒店四樓水晶廳 |
2022年8月25日 | 公布業績 | 公布業績日:2022年08月25日 期間:中期業績/股息 (截至30/06/22止6個月) |
2022年8月19日 | 公司警示 | 公布日期:2022年08月19日 類型:預計虧損上升 |
2022年6月9日 | 今日舉行股東會 | 週年大會 日期:2022年06月09日 地址:中國浙江省杭州市蕭山區山陰路六百八十八號杭州蕭山眾安假日酒店四樓水晶廳 |
2022年4月27日 | 宣布舉行股東會 | 週年大會 日期:2022年06月09日 地址:中國浙江省杭州市蕭山區山陰路六百八十八號杭州蕭山眾安假日酒店四樓水晶廳 |
2022年3月24日 | 公布業績 | 公布業績日:2022年03月24日 期間:末期業績/股息 (截至31/12/21止12個月) |
2022年3月18日 | 盈警 | 公布日期:2022年03月18日 類型:預計溢利下降 |
2021年8月25日 | 公布業績 | 公布業績日:2021年08月25日 期間:中期業績/股息 (截至30/06/21止6個月) |
2021年8月20日 | 公司警示 | 公布日期:2021年08月20日 類型:溢利警告 |
2021年6月10日 | 今日舉行股東會 | 週年大會 日期:2021年06月10日 地址:中國浙江省杭州市蕭山區山陰路六百八十八號杭州蕭山眾安假日酒店四樓水晶廳 |
2021年4月19日 | 宣布舉行股東會 | 週年大會 日期:2021年06月10日 地址:中國浙江省杭州市蕭山區山陰路六百八十八號杭州蕭山眾安假日酒店四樓水晶廳 |
2021年3月25日 | 公布業績 | 公布業績日:2021年03月25日 期間:末期業績/股息 (截至31/12/20止12個月) |
2021年3月24日 | 今日舉行股東會 | 特別大會 日期:2021年03月24日 地址:中國浙江省杭州市蕭山區山陰路六百八十八號杭州蕭山眾安假日酒店四樓水晶廳 |
2021年3月4日 | 宣布舉行股東會 | 特別大會 日期:2021年03月24日 地址:中國浙江省杭州市蕭山區山陰路六百八十八號杭州蕭山眾安假日酒店四樓水晶廳 |
2020年8月21日 | 公布業績 | 公布業績日:2020年08月21日 期間:中期業績/股息 (截至30/06/20止6個月) |
2020年6月11日 | 今日舉行股東會 | 週年大會 日期:2020年06月11日 地址:中國浙江省杭州市蕭山區山陰路六百八十八號杭州蕭山眾安假日酒店四樓五號會議室 |